Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Nov 08 00:00:00 CET 1941 en Utrera (Sevilla)
Diputado de la I Legislatura
Casado. 2 hijos. Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla. Abogado incorporado al Colegio de Abogados de Sevilla, trabajando especialmente en el campo del Derecho Financiero y Tributario, de cuya materia es Profesor Adjunto en la Facultad de Derecho. Consejero-Delegado de "El Correo de Andalucía" y Gerente de la Revista Agrícola "Campo".- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Fri Feb 27 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Fri Feb 27 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Economía (11/05/1979 a 14/05/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Fri Feb 27 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Presupuestos (27/04/1979 a 03/03/1982) desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Fri Feb 27 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Educación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde el Thu May 24 00:00:00 CEST 1979 al Fri Feb 27 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Universidades e Investigación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde el Thu May 24 00:00:00 CEST 1979 al Fri Feb 27 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Fri Feb 27 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Fri Feb 27 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Fri Feb 27 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Presidencia (10/05/1979 a 10/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Fri Feb 27 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Suplicatorios (13/06/1979 a 11/03/1982) desde el Wed Jun 13 00:00:00 CEST 1979 al Fri Feb 27 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión Conjunta Constitucional-Reglamento desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Thu May 31 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión Especial de los Problemas del Medio Ambiente y Espacios Naturales desde el Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 al Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) desde el Thu Feb 07 00:00:00 CET 1980 al Fri Feb 27 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) desde el Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 1979
- Interpelación ordinaria.(170/000018) Presentado el 29/04/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000031) Presentado el 21/11/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000032) Presentado el 03/12/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre situación y perspectivas de la economía española. (200/000001)
PlenoFecha: 10/05/1979
-
Comunicación del Gobierno para el debate general sobre seguridad ciudadana. (200/000003)
PlenoFecha: 24/05/1979