Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Jun 21 00:00:00 CET 1955 en Bilbao
Diputado de la X Legislatura
Doctor en Geología. Catedrático de Geodinámica (UPV-EHU) en la actualidad. Parlamentario en el Parlamento Vasco en la IV, V y VI Legislaturas (1990-94- 1998-98 y 1998-2001). Apoderado a Juntas Generales de Bizkaia (1995-1997)
Condición plena: Tue Dec 13 00:00:00 CET 2011
Histórico de cargos
- Portavoz adjunto Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Wed May 16 00:00:00 CEST 2012
Iniciativas Parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000347) Presentado el 12/12/2011 , calificado el 21/12/2011
- Declaración de bienes y rentas.(005/000226) Presentado el 12/12/2011 , calificado el 21/12/2011