Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Tue Nov 17 00:00:00 CET 1936 en Sedaví (Valencia)
Diputada de la I, II, III, IV, y V Legislaturas
Dos hijos. Profesora de EGB. Responsable de Preescolar. Miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE. Miembro de la Comisión Ejecutiva Comarcal PSPV-PSOE.- Vicepresidenta Segunda Comisión de Asuntos Exteriores desde el Thu Nov 03 00:00:00 CET 1994 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Thu Nov 03 00:00:00 CET 1994
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000009) Presentado el 23/09/1993 , calificado el 28/09/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000044) Presentado el 21/10/1993 , calificado el 26/10/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000109) Presentado el 21/12/1993 , calificado el 28/12/1993
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Programación y sede del canal de televisión por satélite dirigido a Iberoamérica. (182/000009)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEFecha: 29/09/1993
-
Autorización de Convenios Internacionales. Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23/05/93. (110/000012)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 06/10/1993
-
Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Rumanía por otra, hecho en Bruselas el 01/02/93. (110/000029)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 26/10/1993