Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Jul 14 00:00:00 CET 1925 en Madrid
Diputado de la Constituyente, I, y II Legislaturas
Casado. Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense (Madrid), donde fue durante 25 años profesor de Derecho Civil. Licenciado por la Universidad de Estrasburgo en Derecho Comparado, así como en derecho de las Comunidades Europeas. Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Madrid.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- (122/000144) Presentado el 16/09/1981
- Pregunta oral en Pleno.(180/000167) Presentado el 25/03/1982
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000486) Presentado el 16/01/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Autorización de Convenios Internacionales. Responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. (110/000001)
PlenoFecha: 27/07/1979
-
Proyecto de ley. Ferrocarril Metropolitano de Madrid. (121/000336)
PlenoFecha: 27/09/1979