Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Mon Mar 19 00:00:00 CET 1973
Diputada de la VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Licenciada en Derecho y cursos de doctorado en Derecho Público en la Universitat Pompeu Fabra. Postgrado en derecho inmobiliario y urbanístico (IDEC). Profesora de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Wed Jan 11 00:00:00 CET 2012 al Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2012
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 al Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Diputación Permanente desde el Tue Jun 16 00:00:00 CEST 2015 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión Constitucional desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014 al Mon Nov 17 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014 al Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014
- Adscrita Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Thu Feb 09 00:00:00 CET 2012 al Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014
- Portavoz Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (121/93). desde el Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2014 al Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa (121/79). desde el Wed May 07 00:00:00 CEST 2014 al Fri May 09 00:00:00 CEST 2014
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Nov 25 00:00:00 CET 2014
- Pregunta oral en Pleno.(180/000225) Presentado el 11/07/2012 , calificado el 17/07/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000313) Presentado el 25/10/2012 , calificado el 29/10/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000475) Presentado el 04/04/2013 , calificado el 09/04/2013
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000012)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 26/01/2012, 11:23:57 - 11:38:20
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, para que explique el programa de su Ministerio para la presente Legislatura. (213/000035)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 26/01/2012, 11:23:57 - 11:38:21
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000068)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 26/01/2012, 11:23:57 - 11:38:20