Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Tue Jan 19 00:00:00 CET 1937 en Madrid
Diputada de la Constituyente, I, II, III, IV, y V Legislaturas
Casada. En 1957 se incribe en el Partido Socialista. Miembro del Comité Ejecutivo de 1972 a 1974.; Delegada de la Comisión Ejecutiva en París de 1974 a 1976 y miembro del Comité Nacional, elegida por París. Lleva la contabilidad y la organización del PSOE. Diputada por MAdrid en las elecciones de junio de 1977.- Vocal Comisión de Interior (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (27/04/1979 a 03/03/1982) desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000105) Presentado el 12/05/1981
- Pregunta oral en Pleno.(180/000110) Presentado el 25/11/1981
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000268) Presentado el 29/10/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoFecha: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoFecha: 18/09/1980