Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Tue May 19 00:00:00 CET 1959 en Boal (Asturias)
Diputada de la VIII, IX, y X Legislaturas
Bachillerato Superior. COU. Concejala del Ayuntamiento de Avilés (1983-1999)- Vocal Diputación Permanente desde el Wed Jan 11 00:00:00 CET 2012 al Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2012
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2011 al Tue Feb 14 00:00:00 CET 2012
- Adscrita Comisión de Asuntos Exteriores desde el Wed Oct 23 00:00:00 CEST 2013 al Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015
- Portavoz Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013 al Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013
- Vocal Comisión de Cultura desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrita Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Wed Apr 24 00:00:00 CEST 2013 al Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015
- Portavoz Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013 al Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012 al Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue Nov 25 00:00:00 CET 2014
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Tue Nov 25 00:00:00 CET 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Pregunta oral en Pleno.(180/000066) Presentado el 01/03/2012 , calificado el 06/03/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000081) Presentado el 08/03/2012 , calificado el 13/03/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000933) Presentado el 30/04/2014 , calificado el 06/05/2014
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la continuidad de los Centros Especiales de Empleo. (173/000006)
PlenoFecha: 06/03/2012, 18:01:01 - 18:06:55
-
Pregunta oral en Pleno. Fecha prevista para la puesta en funcionamiento del Centro de Referencia Estatal para personas con graves discapacidades neurológicas 'Stephen Hawking' en Langreo. (180/000066)
PlenoFecha: 07/03/2012, 10:15:39 - 10:15:43
-
Previsiones acerca de las necesidades de interconexión eléctrica de Asturias con el resto del país. (180/000081)
PlenoFecha: 14/03/2012, 14:35:27 - 14:35:37