Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Sep 01 00:00:00 CET 1955 en Villagarcía de Arosa (Pontevedra)
Diputado de la VI Legislatura
Casado. Dos hijos. Licenciado en Derecho. Secretario Interventor de Administración Local. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villagarcía de Arosa. Miembro del Comité Nacional Galego del PSG-PSOE.- Vocal Comisión de Justicia e Interior desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Sep 22 00:00:00 CEST 1998
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde el Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia Prop.L.O. modif.L.Enjuc.Criminal s/acción tráfico drog(122/70 desde el Wed Jun 24 00:00:00 CEST 1998 al Tue Jun 30 00:00:00 CEST 1998
- Ponente Ponencia Prop.L.O. modific.art. 263 bis L. Enjuiciamiento Crim.(122/97 desde el Wed Jun 24 00:00:00 CEST 1998 al Tue Jun 30 00:00:00 CEST 1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/000532) Presentado el 03/04/1997 , calificado el 08/04/1997
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002314) Presentado el 01/03/1999 , calificado el 09/03/1999
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000214) Presentado el 22/05/1996 , calificado el 28/05/1996
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre utilización de los bienes decomisados a los narcotraficantes como centros de asistencia y de reinserción para drogodependientes. (161/000183)
Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las DrogasFecha: 18/11/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Criterios para reducir las aportaciones económicas a los planes provinciales de obras y servicios. (180/000532)
PlenoFecha: 09/04/1997
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a responsabilidad subsidiaria del Estado en la catástrofe del 'Aegean Sea'. (161/000254)
Comisión de Justicia e InteriorFecha: 15/04/1997