Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon May 25 00:00:00 CET 1936 en Madrid
Diputado de la I Legislatura
Casado. Seis hijos. Artesano de marroquinería. Comenzó en la JOC su actividad pública y posteriormente en la HOAC, asumiendo la formación de los Grupos de Andalucía. Cofundador de una cooperativa de producción artesanal en Ubrique. Afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO). Desarrolló una gran actividad en la creación de grupos de bases, siendo fundador de la Asamblea del Pueblo de Ubrique, antes de las elecciones generales y municipales. Alcalde del Ayuntamiento de Ubrique.- Vocal Comisión de Trabajo (11/05/1979 a 12/03/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Thu Mar 12 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Dec 09 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Política Social y de Empleo (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Sun Apr 04 00:00:00 CEST 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales desde el Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 al Fri Apr 03 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de la Emigración desde el Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Especial para el Estudio de los Problemas de la Tercera Edad desde el Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (11/03/1982 a 27/08/1982) desde el Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000045) Presentado el 25/03/1981
- Pregunta oral en Pleno.(180/000189) Presentado el 21/04/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000332) Presentado el 18/03/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoFecha: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoFecha: 18/09/1980