Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Fri May 17 00:00:00 CET 1968 en Badajoz
Diputada de la X, XI, XII, y XIV Legislaturas
Licenciado en Derecho. Universidad de Extremadura. Titulada en Mediación Civil y Mercantil. UNED. Máster en Dirección de Organizaciones Sociosanitarias. Máster en Gestión de Instituciones Sanitarias. Abogada en ejercicio (1992-2007).Diputado autonómico en Extremadura (2003-2011). Portavoz General del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura (2008-2011). Diputada Nacional en la X Legislatura. Portavoz Sanidad GPP. Concejal del Ayuntamiento de Zafra (1995-2015).
- Portavoz Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Cultura desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidenta Primera Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000298) Presentado el 08/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000239) Presentado el 08/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre un acuerdo con los ayuntamientos de los municipios afectados para la elaboración definitiva del plan museológico del futuro Museo de las Colecciones Reales de Madrid. (161/000011)
Comisión de CulturaFecha: 17/03/2016, 10:30:27 - 10:33:37
-
Proposición no de Ley sobre actuaciones para evitar el cierre de la Mina de Aguablanca. (161/000132)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 29/03/2016, 11:17:23 - 11:23:11
-
Proposición no de Ley relativa a la mejora de la protección de los consumidores y usuarios ante situaciones como la de Vitaldent. (161/000131)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 19/04/2016, 11:32:58 - 11:38:55