Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Sep 23 00:00:00 CET 1957
Diputado de la II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Casado. Cuatro hijos.Licenciado en Derecho.
Senador en la IV Legislatura.
Secretario Tercero, Primero y Vicepresidente Cuarto de la Mesa del Congreso.
Miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y Presidente de la Delegación Española en la UIP.
Posee la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran Cruz de Isabel La Católica
- Vicepresidente Cuarto Congreso de los Diputados desde el Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Diputación Permanente desde el Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 al Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidente Cuarto Mesa del Congreso desde el Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Constitucional desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Interior desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidente Cuarto Comisión de Reglamento desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión para la Reconstrucción Social y Económica desde el Thu May 07 00:00:00 CEST 2020 al Wed Jul 29 00:00:00 CEST 2020
- Vocal Grupo de Trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados (159/3) desde el Thu May 21 00:00:00 CEST 2020 al Wed Jul 01 00:00:00 CEST 2020
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales (121/46) desde el Tue Mar 16 00:00:00 CET 2021 al Wed Mar 24 00:00:00 CET 2021
- Pregunta oral en Pleno.(180/001288) Presentado el 11/05/2023 , calificado el 16/05/2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/001209) Presentado el 09/03/2023 , calificado el 14/03/2023
- Pregunta oral en Pleno.(180/001169) Presentado el 16/02/2023 , calificado el 21/02/2023
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Ha facilitado el Gobierno que cuarenta y cuatro condenados por terrorismo etarra -siete de ellos por delitos de sangre- terminen siendo candidatos en las listas electorales de EH Bildu? (180/001288)
PlenoFecha: 17/05/2023, 10:10:56 - 10:11:07
Fecha: 17/05/2023, 10:12:14 - 10:14:36
-
¿Qué más queda por aguantar de este Gobierno? (180/001209)
PlenoFecha: 15/03/2023, 09:35:43 - 09:35:50