Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Jun 04 00:00:00 CET 1967 en Cartagena (Murcia)
Diputado de la V, VI, y VII Legislaturas
Diputado en la Legislatura V. Soltero. Cursa estudios de Ciencias Empresariales. Director de Colonias y Campamentos de Ocio y tiempo Libre. Empresario de Hostelería (hasta 1995). Presidente Regional de Nuevas Generaciones del PP de la Región de Murcia.- Vocal Comisión de Educación y Cultura desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Control Parlamentario de RTVE desde el Tue May 13 00:00:00 CEST 1997 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer desde el Wed Feb 12 00:00:00 CET 1997 al Tue Mar 10 00:00:00 CET 1998
- Ponente Ponencia Proy. L. del sector de hidrocarburos (expte. 121/99). desde el Thu Apr 16 00:00:00 CEST 1998 al Thu Apr 16 00:00:00 CEST 1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/000519) Presentado el 13/03/1997 , calificado el 18/03/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000617) Presentado el 30/04/1997 , calificado el 06/05/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000655) Presentado el 14/05/1997 , calificado el 20/05/1997
-
Pregunta oral en Pleno. Actuaciones para el establecimiento en Murcia de la Sede Mundial de la lucha contra la desertificación. (180/000519)
PlenoFecha: 19/03/1997
-
Incrementos habidos en los recursos destinados a 'Programas de Garantía Social'. (180/000617)
PlenoFecha: 07/05/1997
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre instalación de guardacarriles en la autovía del Mediterráneo, tramo de Alcantarilla y Alhama de Murcia. (161/000055)
Comisión de InfraestructurasFecha: 20/05/1997