Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Apr 13 00:00:00 CET 1948 en Jaén
Diputado de la I, y II Legislaturas
Casado. Economista.- Vocal Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Economía (11/05/1979 a 14/05/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) desde el Thu May 14 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Thu Feb 12 00:00:00 CET 1981 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) desde el Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979 al Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Investigación Conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los Hechos Derivados del Proceso Toxico debido al Consumo de Aceite Adulterado y Objeto de Comercialización Clandestina desde el Wed Oct 07 00:00:00 CET 1981 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000195) Presentado el 21/04/1982
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000340) Presentado el 17/06/1980
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000630) Presentado el 03/10/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Fincas manifiestamente mejorables. (121/000001)
PlenoFecha: 24/07/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno en relación con el programa a medio plazo para la economía española. (200/000006)
PlenoFecha: 26/09/1979