Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri May 31 00:00:00 CET 1940 en Sevilla
Diputado de la Constituyente, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, y X Legislaturas
Casado. Licenciado en Filosofía y Letras. Profesor de Universidad. Elegido Diputado por Sevilla en las elecciones generales de 15 de junio de 1977.- Vocal Diputación Permanente desde el Mon Jun 28 00:00:00 CEST 1982 al Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Wed May 09 00:00:00 CEST 1979 al Tue Nov 03 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) desde el Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) desde el Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000105) Presentado el 08/11/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000106) Presentado el 11/01/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000107) Presentado el 11/02/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno para el debate general sobre situación y perspectivas de la economía española. (200/000001)
PlenoFecha: 10/05/1979
-
Proposición no de ley ante el Pleno. Negociación con otros Gobiernos en relación con la creación de una Comisión Especial para asuntos de Emigración. (162/000127)
PlenoFecha: 07/06/1979