Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Apr 12 00:00:00 CET 1943 en Coria del Río (Sevilla)
Diputado de la Constituyente, I, II, III, IV, V, VI, y VII Legislaturas
Médico. Elegido Diputado por Badajoz en la Legislatura Constituyente de 1977.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión de Sanidad y Seguridad Social (11/05/1979 a 09/12/1981) desde el Thu Feb 21 00:00:00 CET 1980 al Wed Dec 09 00:00:00 CET 1981
- Interpelación ordinaria.(170/000106) Presentado el 11/01/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000210) Presentado el 14/12/1981
- Interpelación ordinaria.(170/000245) Presentado el 04/03/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión. Comparecencia de don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, Ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, para informar sobre la inauguración de las negociaciones hispano-comunitarias que tuvo lugar el 5 de febrero de 1979, y sobre las perspectivas actuales de esas negociaciones. (211/000046)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 29/05/1979
-
Autorización de Convenios Internacionales. Convenio comercial entre el Reino de España y el Gobierno de la República Popular China. (110/000007)
PlenoFecha: 27/07/1979