Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sun Jul 05 00:00:00 CET 1964
Diputada de la VIII, IX, y X Legislaturas
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2011 al Sat Dec 31 00:00:00 CET 2011
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Mon Dec 01 00:00:00 CET 2014 al Wed Dec 31 00:00:00 CET 2014
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Sat Jun 01 00:00:00 CEST 2013 al Sun Jun 30 00:00:00 CEST 2013
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Sat Mar 01 00:00:00 CET 2014 al Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2014
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Sat Sep 01 00:00:00 CEST 2012 al Sun Sep 30 00:00:00 CEST 2012
- Portavoz adjunta Comisión de Justicia desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2015
- Portavoz Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2015
- Portavoz Comisión de Reglamento desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2015
- Portavoz adjunta Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil (154/9). desde el Wed Dec 11 00:00:00 CET 2013 al Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero) (121/4). desde el Tue May 08 00:00:00 CEST 2012 al Tue May 08 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (121/68). desde el Mon Nov 11 00:00:00 CET 2013 al Wed Nov 13 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (procedente del Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto) (121/60). desde el Mon Nov 11 00:00:00 CET 2013 al Tue Nov 19 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (121/113). desde el Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2014 al Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Suplente Ponencia encargada de estudiar la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados (154/8). desde el Wed Apr 24 00:00:00 CEST 2013 al Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2015
- Pregunta oral en Pleno.(180/000288) Presentado el 04/10/2012 , calificado el 09/10/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000669) Presentado el 03/10/2013 , calificado el 08/10/2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000757) Presentado el 05/12/2013 , calificado el 10/12/2013
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Mariano Rajoy Brey, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoFecha: 20/12/2011, 11:12:51 - 11:19:47
Fecha: 20/12/2011, 12:17:08 - 12:19:36
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Justicia, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000014)
Comisión de JusticiaFecha: 25/01/2012, 12:26:55 - 12:36:06