Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Jul 15 00:00:00 CEST 1942 en Alicante
Diputado de la Constituyente, I, y II Legislaturas
Casado. Abogado. Diputado por Alicante (PSOE) en las elecciones de junio de 1977.- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Mon Dec 10 00:00:00 CET 1979
- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de la Emigración desde el Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000235) Presentado el 19/10/1979
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000340) Presentado el 17/06/1980
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000390) Presentado el 06/05/1982
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoFecha: 30/05/1980
-
Cuestión de confianza. Declaración del Gobierno sobre política general, y debate y votación de la cuestión de confianza por él solicitada. (081/000001)
PlenoFecha: 18/09/1980