Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Mar 25 00:00:00 CET 1951 en Sevilla
Diputado de la I, y II Legislaturas
Casado. Economista.- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Defensa (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000072) Presentado el 17/04/1980
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000533) Presentado el 31/01/1980
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000558) Presentado el 13/02/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Ley General del Servicio Militar. (122/000036)
PlenoFecha: 17/10/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1980. (121/000286)
PlenoFecha: 30/11/1979