Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri May 23 00:00:00 CET 1930 en Mollet del Vallés (Barcelona)
Diputado de la Constituyente, I, IV, V, y VI Legislaturas
Casado. Profesor Agregado de la Universidad de Barcelona (Derecho Político). En las elecciones de 15 de junio de 1977 fue elegido Diputado por Barcelona.- Vocal Diputación Permanente desde el Mon Jun 04 00:00:00 CEST 1979 al Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Wed May 09 00:00:00 CEST 1979 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Constitucional (27/04/1979 a 03/03/1982) desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Thu Oct 09 00:00:00 CET 1980
- Vocal Comisión de Administración Territorial (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (19/11/1981 a 11/03/1982) desde el Thu Nov 19 00:00:00 CET 1981 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión del Defensor del Pueblo (11/03/1982 a 27/08/1982) desde el Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Conjunta Constitucional-Reglamento desde el Fri Apr 27 00:00:00 CEST 1979 al Thu May 31 00:00:00 CEST 1979
- Interpelación ordinaria.(170/000043) Presentado el 10/02/1981
- Pregunta oral en Pleno.(180/000029) Presentado el 25/10/1979
- Pregunta oral en Pleno.(180/000046) Presentado el 18/12/1979
-
Composición y funciones de la Diputación Permanente. Dación de cuentas de la Diputación Permanente de la Legislatura Constituyente. (060/000009)
PlenoFecha: 28/03/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno. Comparecencia del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González, para presentar el nuevo Gobierno e informar sobre la reestructuración orgánica de la Administración Central del Estado. (210/000003)
PlenoFecha: 18/04/1979