Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Apr 28 00:00:00 CET 1932 en Madrid
Diputado de la I Legislatura
Casado. 2 hijos. Cursa estudios universitarios en la Facultad de Derecho. Ha trabajado como traductor y en empresas culturales, además de la actividad de lucha antifranquista. Miembro del Comité Central y del Comité Ejecutivo del PCE desde 1965.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Fri Sep 28 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión Mixta Congreso-Senado artículo 74.2 de la Constitución desde el Wed May 05 00:00:00 CEST 1982 al Wed May 05 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial de los Problemas de la Emigración desde el Thu Nov 08 00:00:00 CET 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000010) Presentado el 07/05/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000372) Presentado el 22/05/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000037) Presentado el 15/11/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Proposición no de ley ante el Pleno. Negociación con otros Gobiernos en relación con la creación de una Comisión Especial para asuntos de Emigración. (162/000127)
PlenoFecha: 07/06/1979
-
Retirada de las reservas primera y tercera del Instrumento de Adhesión de España al Convenio sobre los derechos políticos de la mujer. (162/000179)
PlenoFecha: 28/06/1979