Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Dec 06 00:00:00 CEST 1938 en Sevilla
Diputado de la Constituyente, I, IV, y V Legislaturas
Casado. Chapista metalúrgico.- Vocal Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Mon Apr 06 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Fri Sep 28 00:00:00 CEST 1979
- Vocal Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) desde el Wed Jun 17 00:00:00 CEST 1981 al Fri Oct 09 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000011) Presentado el 10/05/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000189) Presentado el 11/01/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000190) Presentado el 19/11/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Interpelación ordinaria. Desempleo en Andalucía y particularmente de los obreros agrícolas. (170/000301)
PlenoFecha: 15/11/1979
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoFecha: 30/05/1980