Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Jul 03 00:00:00 CET 1960
Diputado de la VII, VIII, IX, y X Legislaturas
Casado. Dos hijos. Doctor en Derecho. Secretario General IVAP (1991-1995) Director del IVAP (1995-2000) Portavoz de Grupo Parlamentario en la VIII y IX Legislaturas.- Vocal Diputación Permanente desde el Wed Jan 11 00:00:00 CET 2012 al Mon Dec 17 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2011 al Mon Dec 17 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión Constitucional desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Mon Dec 17 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Mon Dec 17 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados desde el Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012 al Mon Dec 17 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Mon Dec 17 00:00:00 CET 2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000019) Presentado el 09/02/2012 , calificado el 14/02/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000071) Presentado el 08/03/2012 , calificado el 13/03/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000124) Presentado el 10/05/2012 , calificado el 14/05/2012
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Mariano Rajoy Brey, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoFecha: 20/12/2011, 09:03:19 - 09:37:30
Fecha: 20/12/2011, 10:00:23 - 10:13:06
Fecha: 20/12/2011, 10:24:07 - 10:27:32