Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Jun 07 00:00:00 CEST 1976
Diputado de la XI, XII, y XIII Legislaturas
Casado. Un hijo.Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (UOC). Diplomado en Gestión y Administración Pública (Universidad Complutense).
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001406) Presentado el 05/04/2016 , calificado el 12/04/2016
- Declaración de actividades.(004/000244) Presentado el 07/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000193) Presentado el 07/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias. (161/000034)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 24/02/2016, 18:19:55 - 18:21:27
-
Proposición no de Ley sobre la corrección del sistema de financiación autonómica. (161/000097)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 16/03/2016, 10:31:06 - 10:32:30
Fecha: 16/03/2016, 10:44:54 - 10:45:48