Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Jun 21 00:00:00 CET 1962
Diputado de la VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Casado. Dos hijos. Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad de Deusto. Secretario de Presidencia y Portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia (1991-1995). Presidente de las Juntas Generales de Bizkaia (1995-2003)- Vocal Diputación Permanente desde el Tue Dec 18 00:00:00 CET 2012 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Wed Jan 11 00:00:00 CET 2012 al Thu Aug 23 00:00:00 CEST 2012
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Wed Aug 29 00:00:00 CEST 2012 al Tue Dec 18 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Tue Dec 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2011 al Tue Dec 18 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión Constitucional desde el Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión Constitucional desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión de Asuntos Exteriores desde el Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Justicia desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Portavoz Comisión de Interior desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión de Interior desde el Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 al Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Defensa desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Educación y Deporte desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión de Cultura desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión de Igualdad desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión de Reglamento desde el Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 al Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Portavoz Comisión de Reglamento desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión de Reglamento desde el Tue Apr 16 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión del Estatuto de los Diputados desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Thu Dec 27 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión del Estatuto de los Diputados desde el Thu Dec 27 00:00:00 CET 2012 al Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Adscrito Comisión de Peticiones desde el Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 al Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Vocal Comisión de Peticiones desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados desde el Thu Mar 14 00:00:00 CET 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Vocal Subcomisión para el estudio de la Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad (154/4). desde el Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2012 al Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (121/1). desde el Wed Apr 11 00:00:00 CEST 2012 al Tue Jun 12 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (127/2). desde el Thu Oct 17 00:00:00 CEST 2013 al Thu Oct 17 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (121/82). desde el Thu Dec 11 00:00:00 CET 2014 al Mon Jan 12 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (121/83). desde el Thu Dec 11 00:00:00 CET 2014 al Thu Jan 08 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (122/140). desde el Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2015 al Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatutos de Autonomía o de su modificación (122/141). desde el Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2015 al Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, así como Declaración y Reserva que España formulará al mismo (110/100). desde el Tue Oct 22 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 22 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (121/51). desde el Wed Oct 30 00:00:00 CET 2013 al Wed Nov 13 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (121/72). desde el Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2014 al Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España (121/162). desde el Thu Sep 17 00:00:00 CEST 2015 al Thu Sep 17 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria (121/112). desde el Wed Apr 22 00:00:00 CEST 2015 al Wed Apr 22 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (121/58). desde el Mon Oct 28 00:00:00 CET 2013 al Mon Oct 28 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia encargada de estudiar la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados (154/8). desde el Wed Apr 24 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas (procedente del Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre) (121/24). desde el Wed Nov 14 00:00:00 CET 2012 al Thu Nov 22 00:00:00 CET 2012
- Vocal Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Tue May 29 00:00:00 CEST 2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000055) Presentado el 01/03/2012 , calificado el 06/03/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000143) Presentado el 24/05/2012 , calificado el 29/05/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000254) Presentado el 13/09/2012 , calificado el 18/09/2012
-
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso. Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1. (410/000002)
PlenoFecha: 11/01/2012, 10:23:45 - 10:23:52
Fecha: 11/01/2012, 13:11:00 - 13:11:59
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000010)
Comisión ConstitucionalFecha: 24/01/2012, 19:06:13 - 19:22:22