Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Aug 08 00:00:00 CEST 1975
Diputado de la XIII, y XIV Legislaturas
Doctor en Derecho y profesor de la Unviersidad de Valencia.Inspector de Trabajo y Seguridad Social
- Adscrito Comisión Constitucional desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Defensa desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidente Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Adscrito Comisión de Economía y Empresa desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vicepresidente Primero Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000467) Presentado el 21/06/2019 , calificado el 03/07/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000850) Presentado el 12/07/2019 , calificado el 16/07/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/003027) Presentado el 12/09/2019 , calificado el 17/09/2019
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre financiación autonómica. (162/000044)
PlenoFecha: 10/09/2019, 18:11:06 - 18:16:31