Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Jan 02 00:00:00 CET 1950 en Barcelona
Diputado de la X Legislatura
Tres hijos. Licenciado en Derecho. Diplomado en Alta Dirección de Empresas. Oficial Radioelectrónico de la Marina Mercante.Fue Alcalde de Caldes d'Estrac, Vice Presidente de la Diputación de Barcelona y Delegado del Gobierno en Cataluña. Actualmente es Secretario de Política Económica del PSC.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Presupuestos desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado (121/56). desde el Tue Oct 22 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 22 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (121/91). desde el Mon May 26 00:00:00 CEST 2014 al Mon May 26 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (121/132). desde el Thu May 07 00:00:00 CEST 2015 al Thu May 07 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (121/143). desde el Thu Jul 02 00:00:00 CEST 2015 al Thu Jul 02 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (121/8). desde el Thu May 03 00:00:00 CEST 2012 al Thu May 03 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (121/27). desde el Mon Oct 29 00:00:00 CET 2012 al Mon Oct 29 00:00:00 CET 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (121/69). desde el Wed Oct 30 00:00:00 CET 2013 al Wed Oct 30 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (121/118). desde el Wed Oct 29 00:00:00 CET 2014 al Wed Oct 29 00:00:00 CET 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (121/163). desde el Wed Sep 02 00:00:00 CEST 2015 al Wed Sep 02 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (121/15). desde el Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2012 al Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000011) Presentado el 02/02/2012 , calificado el 07/02/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/001012) Presentado el 04/09/2014 , calificado el 09/09/2014
- Pregunta oral en Pleno.(180/001035) Presentado el 15/09/2014 , calificado el 16/09/2014
-
Pregunta oral en Pleno. Intenciones del Gobierno de retrasar la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. (180/000011)
PlenoFecha: 09/02/2012, 12:18:21 - 12:19:28
-
Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2012. (430/000001)
PlenoFecha: 13/03/2012, 16:29:57 - 16:45:03
Fecha: 13/03/2012, 16:55:29 - 16:56:36