Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Mar 18 00:00:00 CET 1949 en Madrid
Diputado de la II, III, IV, V, VI, VII, y VIII Legislaturas
Casado. Una hija. Licenciado en Derecho. Master Bussiness Administration (U.C. Berkley). Secretario del Grupo Popular (1982-1986). Secretario General Adjunto de AP (1982-1986).- Vocal Diputación Permanente desde el Fri Sep 10 00:00:00 CEST 1993 al Wed Mar 27 00:00:00 CET 1996
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Thu Jul 22 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Tue Jul 06 00:00:00 CEST 1993 al Thu Jul 22 00:00:00 CEST 1993
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/001035) Presentado el 09/03/1995 , calificado el 14/03/1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/001173) Presentado el 11/05/1995 , calificado el 16/05/1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/001294) Presentado el 22/06/1995 , calificado el 27/06/1995
-
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno. Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Gobierno para informar, en sesión extraordinaria de la Cámara, sobre la evolución del Presupuesto del ejercicio corriente, la situación de la economía española y la negociación del pacto social. (210/000002)
PlenoFecha: 05/08/1993
-
Solicitud de comparecencia del Gobierno, ante el Pleno de la Cámara, para exponer y debatir la posición del Gobierno español y de la Unión Europea sobre las repercusiones para España y la Unión Europea de la posible finalización de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y el Comercio (GATT), con especial atención a los aspectos agrícolas, culturales y de servicios. (210/000004)
PlenoFecha: 21/12/1993
-
Solicitud de comparecencia del Gobierno, ante el Pleno de la Cámara, para que informe de su posición ante las conversaciones y negociaciones que mantiene la Comunidad Europea (CE) en relación con el Acuerdo General para los Aranceles Aduaneros y el Comercio (GATT). (210/000005)
PlenoFecha: 21/12/1993