Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Mar 12 00:00:00 CET 1961
Diputado de la XI, XII, y XIII Legislaturas
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. MBA por ESADE. Escritor. Ha trabajado como abogado y periodista.Ha sido eurodiputado.
Miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos.
Autor de una decena de libros entre ensayos y novelas.
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causó baja el Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Histórico de cargos
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Constitucional desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde el Thu Aug 01 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidente Comisión de Defensa desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Iniciativas Parlamentarias
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002612) Presentado el 05/09/2019 , calificado el 10/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002887) Presentado el 10/09/2019 , calificado el 17/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002888) Presentado el 10/09/2019 , calificado el 17/09/2019