Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Sep 25 00:00:00 CET 1932 en Cebreros (Ávila)
Diputado de la Constituyente, I, II, III, y IV Legislaturas
Casado con Dª Amparo Illana Elórtegui. 5 hijos. Doctor en Derecho. Abogado.- Vocal Diputación Permanente desde el Thu Dec 21 00:00:00 CET 1989 al Tue Oct 29 00:00:00 CET 1991
- Vocal Comisión Constitucional desde el Thu Dec 21 00:00:00 CET 1989 al Tue Oct 29 00:00:00 CET 1991
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Thu Dec 21 00:00:00 CET 1989 al Tue Oct 29 00:00:00 CET 1991
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de Don Felipe González Márquez como candidato a la Presidencia del Gobierno. (080/000001)
PlenoFecha: 05/12/1989
-
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno. Solicitud de comparecencia del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre la Cumbre del Consejo Europeo, celebrada en Estrasburgo los días 08 y 09/12/89. (210/000001)
PlenoFecha: 20/12/1989
-
Cuestión de confianza. Cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno sobre una declaración de política general. (081/000001)
PlenoFecha: 05/04/1990