Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Fri Nov 05 00:00:00 CET 1948 en Santander (Cantabria)
Diputada de la IV, V, VI, IX, X, XI, y XII Legislaturas
Diputada en las Legislaturas IV y V. Casada. Un hijo. Arquitecto Técnico. Alcaldesa de Cádiz.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 al Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2000
- Vocal Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Mon Oct 07 00:00:00 CEST 1996
- Vocal Comisión de Infraestructuras desde el Mon Oct 07 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Medio Ambiente desde el Mon Oct 14 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde el Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Subcomisión relativa a la formación e inserción y el acceso a la vivienda de la juventud en España. desde el Tue Jul 02 00:00:00 CEST 1996 al Wed Dec 17 00:00:00 CET 1997
- Ponente Ponencia Prop. L. modific. L. 49/60 s/ Propiedad Horizontal (122/62). desde el Wed Apr 01 00:00:00 CEST 1998 al Wed Nov 11 00:00:00 CET 1998
- Ponente Ponencia relativa a formac. y acceso a vivienda de la juventud (154/6) desde el Wed Jun 26 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jul 02 00:00:00 CEST 1996
- Ponente Ponencia Proy.L. modif.L. 27/92, de Puertos y Marina Mercante (121/35) desde el Thu Jun 12 00:00:00 CEST 1997 al Thu Sep 04 00:00:00 CEST 1997
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001522) Presentado el 21/08/1996 , calificado el 10/09/1996
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002002) Presentado el 27/09/1996 , calificado el 08/10/1996