Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Mar 19 00:00:00 CET 1963 en Cebreros (Avila)
Diputado de la VIII, IX, X, XI, y XII Legislaturas
Casado. Dos hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Abogado. Secretario General del PSOE de la provincia de Avila. Concejal del Ayuntamiento de Cebreros. Ha sido Alcalde de Cebreros 1987-1993. Diputado Provincial 1987-1991 y Diputado Provincial y Portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Avila 1999-2003.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Thu May 04 00:00:00 CEST 2006 al Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2007
- Vocal Diputación Permanente desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2007 al Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2008
- Vocal Comisión Constitucional desde el Thu May 06 00:00:00 CEST 2004 al Fri May 14 00:00:00 CEST 2004
- Vocal Comisión Constitucional desde el Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2006 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional desde el Fri May 14 00:00:00 CEST 2004 al Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2006
- Vocal Comisión de Justicia desde el Wed May 05 00:00:00 CEST 2004 al Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2006
- Portavoz Comisión de Justicia desde el Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2006 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Adscrito Comisión de Interior desde el Tue May 25 00:00:00 CEST 2004 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Vocal Comisión de Economía y Hacienda desde el Wed May 05 00:00:00 CEST 2004 al Tue Nov 29 00:00:00 CET 2005
- Adscrito Comisión de Presupuestos desde el Tue May 25 00:00:00 CEST 2004 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Wed May 05 00:00:00 CEST 2004 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Vocal Comisión no permanente sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico desde el Tue Nov 29 00:00:00 CET 2005 al Wed Jan 17 00:00:00 CET 2007
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal (121/52) desde el Tue Dec 13 00:00:00 CET 2005 al Tue Dec 20 00:00:00 CET 2005
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (121/60). desde el Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2006 al Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2006
- Ponente Ponencia del Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina (122/15). desde el Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2005 al Thu Apr 07 00:00:00 CEST 2005
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (121/76). desde el Thu May 25 00:00:00 CEST 2006 al Thu May 25 00:00:00 CEST 2006
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a las declaraciones de los menores en los procedimientos jurisdiccionales penales (122/158). desde el Thu May 25 00:00:00 CEST 2006 al Thu May 25 00:00:00 CEST 2006
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a la intervención de menores en el proceso penal (122/159). desde el Thu May 25 00:00:00 CEST 2006 al Thu May 25 00:00:00 CEST 2006
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a las declaraciones de los menores en los procedimientos jurisdiccionales penales (124/14). desde el Thu May 25 00:00:00 CEST 2006 al Thu May 25 00:00:00 CEST 2006
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas (121/89). desde el Mon Oct 09 00:00:00 CEST 2006 al Wed Oct 18 00:00:00 CEST 2006
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 50/1981, de 31 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (121/118). desde el Wed Apr 25 00:00:00 CEST 2007 al Wed Apr 25 00:00:00 CEST 2007
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria para facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona y en materia civil y mercantil (121/109). desde el Wed Jun 20 00:00:00 CEST 2007 al Wed Jun 20 00:00:00 CEST 2007
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de adopción internacional (121/143). desde el Tue Nov 20 00:00:00 CET 2007 al Tue Nov 20 00:00:00 CET 2007
- Ponente Ponencia Proy. Ley de ref. Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos y de Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad (121/113). desde el Wed Nov 21 00:00:00 CET 2007 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (121/94). desde el Thu Nov 30 00:00:00 CET 2006 al Thu Nov 30 00:00:00 CET 2006
- Pregunta oral en Pleno.(180/000367) Presentado el 28/10/2004 , calificado el 02/11/2004
- Pregunta oral en Pleno.(180/001152) Presentado el 23/02/2006 , calificado el 28/02/2006
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001547) Presentado el 08/06/2004 , calificado el 15/06/2004
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al cese de la Excma. Sra. Doña Catalina Cirer como Vocal del Consejo de Administración del organismo Patrimonio Nacional. (161/000098)
Comisión ConstitucionalFecha: 29/06/2004
-
Pregunta oral en Pleno. Fomento de mecanismos que dinamicen e incrementen la cooperación y las relaciones entre las autoridades judiciales y los ministerios de Justicia de los países de Iberoamérica. (180/000367)
PlenoFecha: 03/11/2004
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el referéndum de ratificación de la Constitución Europea. (161/000455)
Comisión ConstitucionalFecha: 01/12/2004