Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Sep 07 00:00:00 CEST 1978
Diputado de la XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Soltero.Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia.
Presidente local del Partido Popular de La Vall d'Uxó.
Alcalde (2011-2015)
- Vocal Comisión de Educación y Formación Profesional desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Igualdad desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género desde el Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Delegación española en la Conferencia para la PESC/PCSD desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Thu Sep 19 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000010) Presentado el 05/09/2019 , calificado el 10/09/2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000026) Presentado el 12/09/2019 , calificado el 17/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000737) Presentado el 10/07/2019 , calificado el 16/07/2019
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Cómo valora el Ministro del Interior la gestión del Gobierno en materia de inmigración? (180/000026)
PlenoFecha: 18/09/2019, 09:49:26 - 09:49:33