Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Aug 31 00:00:00 CET 1960 en Madrid
Diputado de la V, VI, VII, VIII, y IX Legislaturas
Casado con Adela Díaz Barcena. 2 hijos. Ingeniería Industrial (4º curso). Jefe de Negociado de Isleña de Navegación, S.A.- Vocal Comisión de Justicia e Interior desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Defensa desde el Tue Sep 12 00:00:00 CEST 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L.O. Estatuto Autonomía ciudad de Melilla (exp.121/64) desde el Fri Dec 16 00:00:00 CET 1994 al Fri Dec 16 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy.L.O. Estatuto Autonomía ciudad de Ceuta (exp. 121/62) desde el Fri Dec 16 00:00:00 CET 1994 al Fri Dec 16 00:00:00 CET 1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000057) Presentado el 16/09/1993 , calificado el 21/09/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000157) Presentado el 18/11/1993 , calificado el 23/11/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000333) Presentado el 24/02/1994 , calificado el 01/03/1994
-
Pregunta oral en Pleno. Potenciación del turismo en Ceuta. (180/000057)
PlenoFecha: 22/09/1993
-
Realización de maniobras de atraque y desatraque con barcos de transporte de pasajeros por el Delegado de Gobierno en Ceuta sin poseer la debida titulación para ello. (180/000157)
PlenoFecha: 24/11/1993
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro para las Administraciones Públicas, ante la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, para informar de las instrucciones del Gobierno respecto de Ceuta y Melilla, contenidos y plazos de los proyectos de Estatuto de Autonomía anunciados por el mismo. (213/000107)
Comisión de Régimen de las Administraciones PúblicasFecha: 14/12/1993