Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Feb 09 00:00:00 CET 1960
Diputado de la XI, y XII Legislaturas
Empresario (hoy sin actividad).Alcalde de Teruel del 1999 al 2003 y del 2010 a febrero de 2016.
- Vocal Comisión de Fomento desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Segundo Comisión de Economía y Empresa desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Segundo Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vicepresidente Segundo Comisión de Economía y Competitividad desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000365) Presentado el 21/04/2017 , calificado el 28/04/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000708) Presentado el 25/01/2018 , calificado el 30/01/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/009555) Presentado el 24/02/2017 , calificado el 28/02/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre los derechos humanos en Arabia Saudí. (161/000945)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloFecha: 20/12/2016, 12:43:15 - 12:47:08
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley relativa a la eliminación de comisiones de retirada de efectivo en cajeros. (162/000252)
PlenoFecha: 04/04/2017, 18:10:00 - 18:15:34
-
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, para informar sobre las previsiones macroeconómicas del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (212/000761)
Comisión de Economía, Industria y CompetitividadFecha: 10/05/2017, 17:32:05 - 17:47:27