Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Sep 14 00:00:00 CET 1958 en Zaragoza
Diputado de la VI Legislatura
Casado con Dª Mª Jesús Martínez del Campo desde el 13 de septiembre de 1997. Una hija. Doctor Ingeniero Industrial núm. 1 y Premio Extraordinario. Prof. de Economía de la Empresa. Diputado de las Cortes de Aragón en las Leg. III y IV. Portavoz del área económica y de la UE en las Cortes Regionales. Coordinador Regional del área económica del PP. Miembro de los CE de Zaragoza y Aragón. Tiene numerosas publicaciones. Ha dirigido y coordinado casi un centenar de proyectos, tesis, cursos, etc. Domina varios idiomas.- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jun 04 00:00:00 CEST 1996
- Vocal Comisión de Presupuestos desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Sep 23 00:00:00 CEST 1998 al Tue Mar 23 00:00:00 CET 1999
- Vocal Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico desde el Tue Mar 23 00:00:00 CET 1999 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 231.898.349 pesetas, para abonar a Alvamar, S.A., la indemnización derivada de las sentencias del Tribunal Supremo de 27-6-94 y 6-11-97.(121/176) desde el Wed Nov 03 00:00:00 CET 1999 al Wed Nov 03 00:00:00 CET 1999
- Ponente Ponencia Informes Consejo Seguridad Nuclear (expte.401/1 y 2) desde el Tue Jun 25 00:00:00 CEST 1996 al Tue Feb 18 00:00:00 CET 1997
- Ponente Ponencia del Informe de las actividades realizadas por el citado Consejo durante el período correspondiente al primer semestre de 1997 (exptes. 401/5 y 6) desde el Wed Nov 04 00:00:00 CET 1998 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1999
- Ponente Ponencia Informe General de las actividades realizadas por el citado Consejo durante el primer y segundo semestre de 1998 (401/7 y 8) desde el Sat Feb 20 00:00:00 CET 1999 al Wed Dec 15 00:00:00 CET 1999
- Pregunta oral en Pleno.(180/001327) Presentado el 18/06/1998 , calificado el 23/06/1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/002065) Presentado el 25/11/1999 , calificado el 30/11/1999
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/027320) Presentado el 29/04/1999 , calificado el 04/05/1999
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la auditoría realizada por la empresa Ernest & Young a la empresa Agencia de Valores AVA, S.A. (161/000943)
Comisión de Economía, Comercio y HaciendaFecha: 20/05/1998
-
Pregunta oral en Pleno. Valoración de la decisión de la Unión Europea (UE) de iniciar una estrategia conjunta que permita a los Quince participar en la gestión de Internet junto a Estados Unidos en direcciones y dominios. (180/001327)
PlenoFecha: 24/06/1998
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la privatización de la empresa INITEC. (161/000827)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 27/10/1999