Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Oct 02 00:00:00 CEST 1975 en Barcelona
Diputado de la IX, y X Legislaturas
Administración y Dirección de Empresas. Economista.Portavoz-Concejal en el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Tue Jan 20 00:00:00 CET 2015 al Mon Oct 26 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Wed Jan 21 00:00:00 CET 2015 al Mon Oct 26 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad desde el Mon Nov 19 00:00:00 CET 2012 al Fri Mar 13 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Economía y Competitividad desde el Wed Feb 29 00:00:00 CET 2012 al Mon Nov 19 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Mon Oct 26 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión de Presupuestos desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Mon Feb 02 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Thu Mar 01 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Fri Mar 13 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (121/8). desde el Thu May 03 00:00:00 CEST 2012 al Thu May 03 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (121/27). desde el Mon Oct 29 00:00:00 CET 2012 al Mon Oct 29 00:00:00 CET 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (121/69). desde el Wed Oct 30 00:00:00 CET 2013 al Wed Oct 30 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (121/118). desde el Wed Oct 29 00:00:00 CET 2014 al Wed Oct 29 00:00:00 CET 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (121/3). desde el Tue Apr 03 00:00:00 CEST 2012 al Tue Apr 03 00:00:00 CEST 2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000121) Presentado el 04/04/2012 , calificado el 10/04/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/001266) Presentado el 16/04/2015 , calificado el 21/04/2015
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000016) Presentado el 23/02/2012 , calificado el 28/02/2012
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre aceleración del inicio de las obras de soterramiento de la actual línea de ferrocarril Barcelona-Portbou a su paso por Montcada i Reixac. (161/000119)
Comisión de FomentoFecha: 06/03/2012, 10:35:14 - 10:39:25
-
Pregunta oral en Pleno. Parte del ajuste presupuestario que se debe al desfase de 2,5 puntos en el déficit público. (180/000121)
PlenoFecha: 11/04/2012, 09:59:30 - 10:01:02
-
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. (212/000108)
Comisión de PresupuestosFecha: 17/04/2012, 17:16:24 - 17:29:26