Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Thu May 06 00:00:00 CET 1971
Diputada de la XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Licenciada en DerechoCursos superiores y postgrados
Relaciones Laborales, Derecho Urbanístico y Ordenación Territorial, Recursos Humanos. Curso sobre Derechos Humanos y reconciliación. Curso sobre reforma de prestaciones de la Seguridad Social, curso de contratación laboral y seguridad social, curso de práctica laboral, curso sobre contratación y fiscalidad de gestión urbanística, curso sobre mujer, administración y poder político, curso sobre discriminación de género, curso sobre reforma de la LECRIM, curso sobre la nueva LEC
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Sat Jan 04 00:00:00 CET 2020 al Tue Jan 14 00:00:00 CET 2020
- Vocal Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde el Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001195) Presentado el 18/12/2019 , calificado el 15/01/2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001194) Presentado el 18/12/2019 , calificado el 15/01/2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001091) Presentado el 17/12/2019 , calificado el 15/01/2020
-
Pregunta oral en Pleno. ¿A cuál de las tres partes del Gobierno representa? (180/001287)
PlenoFecha: 17/05/2023, 09:38:23 - 09:38:32
-
¿Pueden tomarse en serio los españoles ver a ministros manifestándose junto a CCOO y UGT el día uno de mayo? (180/001265)
PlenoFecha: 10/05/2023, 09:39:01 - 09:41:29
Fecha: 10/05/2023, 09:42:05 - 09:42:16