Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 1979
Diputada de la X, XI, y XII Legislaturas
Licenciada en Bioquímica por la Universidad de Murcia. Tesina de licenciatura en Bioquímica.Diputada regional en la Asamblea Regional de Murcia (2007-2011). Secretaria de Ciencia, Participación y Política en red de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
Investigadora de 2002 a 2006 (Universidad de Murcia e Instituto de Bioquímica de Leipzig, Alemania).
Secretaría de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. (julio 2008- febrero 2012)
Secretaria de Participación, Redes e Innovación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE (febrero 2012-julio 2014)
Secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE (julio 2014 ¿ octubre 2016)
- Vocal Diputación Permanente desde el Mon Jun 25 00:00:00 CEST 2018 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2017
- Adscrita Comisión Constitucional desde el Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Fomento desde el Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Educación y Formación Profesional desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Transición Ecológica desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Cultura y Deporte desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Economía y Empresa desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Economía y Empresa desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde el Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde el Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Igualdad desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Economía y Competitividad desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrita Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrita Comisión de Cultura desde el Wed Oct 19 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). desde el Fri Feb 08 00:00:00 CET 2019 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000384) Presentado el 13/10/2017 , calificado el 17/10/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000406) Presentado el 19/10/2017 , calificado el 24/10/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000608) Presentado el 05/04/2018 , calificado el 10/04/2018
-
Solicitud de comparecencia de la Directora General de Política de Investigación, Desarrollo e Innovación, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (212/000350)
Comisión de Economía, Industria y CompetitividadFecha: 26/04/2017, 13:16:29 - 13:30:47
-
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (212/000508)
Comisión de Economía, Industria y CompetitividadFecha: 26/04/2017, 13:16:29 - 13:30:47
-
Solicitud de comparecencia de la Directora de la Agencia Estatal de Investigación, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (212/000622)
Comisión de Economía, Industria y CompetitividadFecha: 26/04/2017, 13:16:29 - 13:30:47