Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Oct 31 00:00:00 CET 1961
Diputado de la X, XI, y XII Legislaturas
Diplomado en Relaciones Laborales.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Fomento desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair desde el Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair desde el Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (corresponde a los números de expediente 127/000004/0000 de la X Legislatura y 127/000002/0000 de la XI Legislatura) (127/2). desde el Tue Dec 12 00:00:00 CET 2017 al Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (121/9). desde el Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (121/9). desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/003888) Presentado el 11/11/2016 , calificado el 15/11/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/004576) Presentado el 24/11/2016 , calificado el 29/11/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/004985) Presentado el 02/12/2016 , calificado el 13/12/2016
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000105)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 13/12/2016, 12:11:11 - 12:15:02
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000120)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 13/12/2016, 12:11:11 - 12:15:02
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente Legislatura en las materias de Energía, Turismo y Agenda Digital. (213/000134)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 13/12/2016, 12:11:11 - 12:15:02