Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Thu Apr 07 00:00:00 CET 1966 en Mezquita de Jarque (Teruel)
Diputado de la XIII, XIV, y XV Legislaturas
Casado, con tres hijos.Agricultor y ganadero.
Alcalde de Mezquita de Jarque desde 2007.
Diputado a Cortes de Aragón 2015-2019.
Consejero comarcal 2011 a 2015
Secretario General UAGA-Teruel.
Presidente de la Cooperativa COTEGA y OVIARAGÓN.
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causó baja el Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Histórico de cargos
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz adjunto Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vicepresidente Primero Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
Iniciativas Parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000160) Presentado el 13/05/2019 , calificado el 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000149) Presentado el 13/05/2019 , calificado el 05/06/2019