Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Jun 28 00:00:00 CET 1955 en Oviedo (Asturias)
Diputado de la II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX Legislaturas
Nacido el 28 de junio de 1955 en Oviedo (Asturias). Diputado en las Legislaturas II, III, IV y V. Casado. Tres hijos. Licenciado en Derecho. Curso de Especialización en Derecho Comunitario por el C.E.E. de la Universidad de Alcalá de Henares. Concejal del Ayuntamiento y Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo. Abogado. Miembro del Comité Regional del PSOE en Asturias. Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort 1986. Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort 1996. Es Secretario Adjunto del Grupo Parlamentario Socialista.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Wed Dec 03 00:00:00 CET 1997 al Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2000
- Vocal Diputación Permanente desde el Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 al Wed Dec 03 00:00:00 CET 1997
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Tue Mar 18 00:00:00 CET 1997 al Tue Sep 16 00:00:00 CEST 1997
- Vocal Comisión de Justicia e Interior desde el Mon Sep 14 00:00:00 CEST 1998 al Tue Sep 22 00:00:00 CEST 1998
- Portavoz adjunto Comisión de Justicia e Interior desde el Tue Sep 22 00:00:00 CEST 1998 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Portavoz Comisión de Reglamento desde el Tue Jan 20 00:00:00 CET 1998 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 20 00:00:00 CET 1998
- Vocal Subcomisión de análisis del diseño, ejecución y resultados de la política de subvenciones del Ministerio de Industria y Energía (154/24) desde el Wed Apr 07 00:00:00 CEST 1999 al Wed Jun 30 00:00:00 CEST 1999
- Ponente Ponencia Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. desde el Wed Sep 23 00:00:00 CEST 1998 al Wed Sep 23 00:00:00 CEST 1998
- Ponente Ponencia Prop.L. reforma Ley s/tráfico y seguridad vial (expe.122/2) desde el Tue Sep 17 00:00:00 CEST 1996 al Thu Oct 31 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica reguladora de la tutela cautelar penal (122/29). desde el Wed Dec 10 00:00:00 CET 1997 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley sobre adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo. (124/5) desde el Tue Apr 27 00:00:00 CEST 1999 al Tue May 18 00:00:00 CEST 1999
- Ponente Ponencia Proy. L. de Enjuiciamiento Civil (121/147). desde el Wed Apr 28 00:00:00 CEST 1999 al Wed Jul 21 00:00:00 CEST 1999
- Ponente Ponencia Proy. Ley O. de reforma de la Ley O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (121/148). desde el Wed Apr 28 00:00:00 CEST 1999 al Wed Jul 21 00:00:00 CEST 1999
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (121/144). desde el Wed May 12 00:00:00 CEST 1999 al Wed Oct 06 00:00:00 CEST 1999
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (121/158). desde el Wed Nov 10 00:00:00 CET 1999 al Wed Nov 10 00:00:00 CET 1999
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en materia de prohibición del desarrollo y el empleo de armas químicas (121/160). desde el Wed Nov 10 00:00:00 CET 1999 al Wed Nov 10 00:00:00 CET 1999
- Ponente Ponencia para estudiar la reforma del Reglamento de la Cámara (154/5) desde el Thu Jun 20 00:00:00 CEST 1996 al Tue Jan 18 00:00:00 CET 2000
- Pregunta oral en Pleno.(180/000097) Presentado el 13/06/1996 , calificado el 18/06/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000376) Presentado el 06/02/1997 , calificado el 11/02/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/000531) Presentado el 03/04/1997 , calificado el 08/04/1997
-
Proposición de Ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. (122/000002)
PlenoFecha: 21/05/1996
-
Interpelación urgente. Interpelación urgente sobre política general del Gobierno respecto de la necesaria colaboración del mismo con los órganos judiciales para el esclarecimiento de actividades terroristas. (172/000017)
PlenoFecha: 09/10/1996
-
Solicitud de comparecencia del Director General de la Policía (Ministerio de Interior), ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. (212/000257)
Comisión de Justicia e InteriorFecha: 15/10/1996