Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Aug 26 00:00:00 CEST 1946 en Zaragoza
Diputado de la I, II, III, IV, y V Legislaturas
Casado. Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Zaragoza. Profesor Adjunto por oposición estatal de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza en 1975. Becario de Investigación del Gobierno de Estados Unidos en la Universidad de Princeton durante el curso 1976-1977. Afiliado al PSOE desde 1974. Ocupó cargos de responsabilidad a nivel provincial. Secretario General del Comité Provincial de Zaragoza del PSOE. Miembro de la Comisión Mixta de Transferencias Administración Central - Diputación General de Aragón desde su constitución en junio de 1978.- Secretario Segundo Comisión de Hacienda (10/05/1979 a 03/03/1982) desde el Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Universidades e Investigación (24/05/1979 a 08/04/1981) desde el Thu May 24 00:00:00 CEST 1979 al Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000173) Presentado el 15/04/1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000333) Presentado el 25/03/1982
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000260) Presentado el 14/05/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Régimen Transitorio de Imposición Indirecta. (121/000107)
PlenoFecha: 26/07/1979
-
Creación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). (121/000137)
PlenoFecha: 12/02/1980