Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Sep 04 00:00:00 CET 1954 en Sevilla
Diputado de la VIII, y IX Legislaturas
Dos hijos. Doctor en Historia. Catedrático de Geografía e Historia. Educación Secundaria. Delegado de Educación de la Junta de Andalucía III Legislatura. Director de Explotación Empresa Pública Turismo Andalucía. Secretario de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga. Presidente de la Agrupación Local del PSOE en Mijas.- Adscrito Comisión de Justicia desde el Fri Sep 10 00:00:00 CEST 2010 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Secretario Primero Comisión de Educación, Política Social y Deporte desde el Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 al Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009
- Secretario Primero Comisión de Educación y Deporte desde el Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Adscrito Comisión de Trabajo e Inmigración desde el Thu Nov 12 00:00:00 CET 2009 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Adscrito Comisión de Industria, Turismo y Comercio desde el Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2008 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Adscrito Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca desde el Thu May 22 00:00:00 CEST 2008 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Adscrito Comisión de Administraciones Públicas desde el Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2009 al Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009
- Adscrito Comisión de Política Territorial desde el Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión de Cultura desde el Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión de Ciencia e Innovación desde el Tue May 06 00:00:00 CEST 2008 al Thu May 22 00:00:00 CEST 2008
- Adscrito Comisión de Ciencia e Innovación desde el Thu May 29 00:00:00 CEST 2008 al Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2008
- Vocal Comisión de Ciencia e Innovación desde el Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2008 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Adscrito Comisión de Igualdad desde el Thu Oct 16 00:00:00 CEST 2008 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Adscrito Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Thu Mar 31 00:00:00 CEST 2011 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de depósito legal (121/118). desde el Tue May 24 00:00:00 CEST 2011 al Tue May 24 00:00:00 CEST 2011
- Pregunta oral en Pleno.(180/000376) Presentado el 05/02/2009 , calificado el 10/02/2009
- Pregunta oral en Pleno.(180/000732) Presentado el 08/10/2009 , calificado el 13/10/2009
- Pregunta oral en Pleno.(180/001215) Presentado el 23/09/2010 , calificado el 28/09/2010
-
Proposición de ley de Comunidades y Ciudades Autónomas. Proposición de Ley relativa a modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores (corresponde al número de expediente 125/000014/0000 de la VIII Legislatura). (125/000002)
PlenoFecha: 16/09/2008
Fecha: 16/09/2008
-
Informe del Tribunal de Cuentas. Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y sus Sociedades Mercantiles Participadas, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 21 de abril de 2006. (251/000054)
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CuentasFecha: 24/09/2008