Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Dec 25 00:00:00 CET 1945 en Bilbao
Diputado de la VI, y VII Legislaturas
Casado. Un hijo. Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Diploma de Estudios Europeos por la Universidad Nancy de Francia. Profesor numerario de Política Económica y Estructura Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto. Concejal del Ayuntamiento de Bilbao en 1979. Miembro de la Diputación Foral de Vizcaya y de las Juntas Generales. Diputado en el Parlamento Vasco de 1980 a 1988. Delegado del Gobierno en Murcia y el País Vasco. Ministro para las Administraciones Públicas de 1991 a 1993. Ministro de Industria de 1993 a 1996. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda. Miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de 1991 a 2000.- Vicepresidente Primero Comisión de Economía y Hacienda desde el Thu May 11 00:00:00 CEST 2000 al Thu May 16 00:00:00 CEST 2002
- Adscrito Comisión de Sanidad y Consumo desde el Wed May 10 00:00:00 CEST 2000 al Thu May 16 00:00:00 CEST 2002
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Tue May 23 00:00:00 CEST 2000 al Thu May 16 00:00:00 CEST 2002
- Vocal Subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas (154/12) desde el Thu Mar 07 00:00:00 CET 2002 al Thu May 16 00:00:00 CEST 2002
- Vocal Subcomisión encargada del seguimiento de los procesos de ampliación de la Unión Europea (154/8). desde el Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2001 al Thu May 16 00:00:00 CEST 2002
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (121/17). desde el Tue Oct 31 00:00:00 CET 2000 al Tue Oct 31 00:00:00 CET 2000
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000418) Presentado el 12/05/2000 , calificado el 23/05/2000
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001405) Presentado el 14/06/2000 , calificado el 20/06/2000
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001542) Presentado el 15/06/2000 , calificado el 20/06/2000
-
Proposición de Ley relativa a la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la transmisión o reembolso de participaciones representativas del patrimonio de Fondos de Inversión Mobiliaria en supuestos de reinversión. (122/000055)
PlenoFecha: 19/09/2000
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre tributación de las percepciones recibidas por prejubilación. (161/000179)
Comisión de Economía y HaciendaFecha: 31/10/2000
-
Proposición no de Ley relativa a la transparencia de servicios y tarifas en el mercado de las telecomunicaciones. (161/000128)
Comisión de Economía y HaciendaFecha: 21/11/2000