Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 1949 en Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Diputado de la II, III, IV, V, y VI Legislaturas
Licenciado en Filosofía y Letras. Profesor Agregado de Lengua y Literatura Españolas. Secretario General del PSOE en Badajoz. Miembro del Comité Federal del PSOE.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Secretario Primero Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Prop.L.O.reforma Estatuto Autonomía Extremadura (exp.127/11) desde el Thu Nov 18 00:00:00 CET 1993 al Thu Nov 18 00:00:00 CET 1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000050) Presentado el 21/10/1993 , calificado el 26/10/1993
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000409) Presentado el 16/03/1995 , calificado el 21/03/1995
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000451) Presentado el 25/05/1995 , calificado el 30/05/1995
-
Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomia. Proposición de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura (corresponde al número de expediente 127/000018/0000 de la IV Legislatura). (127/000011)
PlenoFecha: 23/09/1993
-
Autorización de Convenios Internacionales. Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia para la supresión de visados, realizado en Madrid el 26/10/92. (110/000011)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 06/10/1993
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre principios de política general que aplicará el Gobierno en relación al Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE), al objeto de conseguir el adecuado funcionamiento del mismo como servicio público con estabilidad económico-financiera. (173/000010)
PlenoFecha: 02/11/1993