Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Sep 03 00:00:00 CEST 1944 en Logroño (La Rioja)
Diputado de la I Legislatura
Casado con Dª Carolina Porcel. 1 hijo. Abogado. Asesor Jurídico de diversas empresas. Secretario Provincial de UCD-Rioja. Miembro del Comité Político Nacional de UCD.- Vocal Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Transportes y Comunicaciones (11/05/1979 a 17/06/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Mon Apr 06 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Transportes, Turismo y Comunicaciones (17/06/1981 a 10/03/1982) desde el Wed Jun 17 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) desde el Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 al Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) desde el Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981 al Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) desde el Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) desde el Thu May 31 00:00:00 CEST 1979 al Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000135) Presentado el 11/03/1982
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000052) Presentado el 25/05/1979
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000419) Presentado el 11/12/1979
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoFecha: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. Contrato de seguros. (121/000149)
PlenoFecha: 23/04/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoFecha: 30/05/1980