Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sun Apr 25 00:00:00 CEST 1982
Diputada de la IX, y X Legislaturas
Casada.Licenciada en Derecho. Abogada.
Concejal del Ayuntamiento de Jaén, Viceportavoz del Grupo Municipal.
Vicesecretaria General del PSOE de la Ciudad de Jaén. Secretaria de Empleo del PSOE-A de Jaén.
Causó baja el Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
Histórico de cargos
- Vocal Comisión de Cultura desde el Wed Jul 15 00:00:00 CEST 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2015 al Thu Jul 16 00:00:00 CEST 2015
- Secretaria Segunda Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo desde el Thu Jul 16 00:00:00 CEST 2015 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
Iniciativas Parlamentarias
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/079335) Presentado el 28/07/2015 , calificado el 08/09/2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/079336) Presentado el 28/07/2015 , calificado el 08/09/2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/079337) Presentado el 28/07/2015 , calificado el 08/09/2015
Intervenciones Parlamentarias
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoFecha: 07/07/2015, 21:32:35 - 21:32:52