Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Jun 24 00:00:00 CET 1953
Diputado de la XII, y XIV Legislaturas
Casado. Cinco hijos.Licenciado en Derecho.
Portavoz municipal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Segovia (2011-2015)
- Portavoz adjunto Comisión de Defensa desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Transición Ecológica desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Tue Feb 13 00:00:00 CET 2018 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde el Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000447) Presentado el 10/11/2017 , calificado el 14/11/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001385) Presentado el 25/10/2018 , calificado el 30/10/2018
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000064) Presentado el 30/03/2017 , calificado el 04/04/2017
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley por la que se censura la política de opacidad del Gobierno respecto al presupuesto del Ministerio de Defensa. (161/000559)
Comisión de DefensaFecha: 24/11/2016, 13:20:51 - 13:27:57
-
Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas relativas a facilitar la reincorporación de personal de las Fuerzas Armadas a la vida civil. (161/000741)
Comisión de DefensaFecha: 22/02/2017, 19:37:40 - 19:49:23
-
Pregunta oral a la Corporación RTVE. Calificación de los contenidos de la crónica social en los programas de TVE. (178/000064)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesFecha: 06/04/2017, 17:44:38 - 17:48:28