Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Feb 22 00:00:00 CET 1964 en San Sebastián (Guipúzcoa)
Diputado de la VII, X, y XII Legislaturas
Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa). Cuatro hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Estudios de doctorado. Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos.Abogado. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Profesor universitario en Derecho del Trabajo y Derecho Europeo en ESIC. Asesor jurídico del Partido Popular.
Diplomado en Altos Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Título en Experto en Defensa Nacional por la Universidad Rey Juan Carlos, 2007.
Concejal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) de 1991 a 2011. Primer Teniente de Alcalde. Coordinador del Área de Organización Territorial del Partido Popular, 1992. Gerente del Partido Popular de Madrid, 1988.
- Secretario Primero Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Thu Oct 25 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018 al Thu Oct 25 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde el Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el Thu Sep 20 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/044567) Presentado el 28/01/2019 , calificado el 05/02/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/044568) Presentado el 28/01/2019 , calificado el 05/02/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/044569) Presentado el 28/01/2019 , calificado el 05/02/2019
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoFecha: 11/09/2018, 19:10:18 - 19:10:41