Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Mon Dec 13 00:00:00 CET 1965 en Madrid
Diputada de la XI, y XII Legislaturas
Casada. Un hijo.Licenciada en Derecho. Abogado del Estado.
Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha. Diputada autonómica en las Cortes de Castilla La-Mancha en tres legislaturas.
Representante del Estado español en la elaboración del Código de Derecho Administrativo.
- Vocal Diputación Permanente desde el Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Constitucional desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Presidenta Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000225) Presentado el 07/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000180) Presentado el 07/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000033)
Comisión Mixta de Seguridad NacionalFecha: 24/02/2016, 10:25:55 - 10:27:04